Jørgen Willy Ruhwald
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 1979 (44 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LÆGE JØRGEN RUHWALD (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LÆGE JØRGEN RUHWALD (21 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for længe siden i LÆGE JØRGEN RUHWALD i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jørgen Willy Ruhwald der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jørgen i 21 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. april 2001.
Virksomheden arbejdede indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. april 2001.
Tidslinje (4)
-
Lørsted Skov I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Lørsted Skov I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010 -
LÆGE JØRGEN RUHWALD (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2001
Registreringsdato: 30.04.2001
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 30.06.2023
Reel ejer
05.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Stifter og Ejer
29.11.1979 - 30.04.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Kim Kristian Ruhwald.