Hasan Demir
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hot & Cool v/Hasan Demir (Ejer) |
Største overskud: | 3.827' DKK ApS KBUS 38 NR. 3890 (Nu: DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS) (2018) |
Største underskud: | -563' DKK Kungir Byg ApS (2020) |
Største egenkapital: | 9.673' DKK ApS KBUS 38 NR. 3890 (Nu: DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS) (2018) |
Største gæld: | 6.129' DKK ApS KBUS 38 NR. 3890 (Nu: DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ApS KBUS 38 NR. 3890 (Nu: DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS (24 år 5 måneder) |
Det begyndte den dag i 1998 ved Hot & Cool v/Hasan Demir (tidligere DEMIR TOLKE SERVICE V/HASAN DEMIR) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Hasan Demir der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Hasan i 13 år 9 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KUNGIR TAXA ApS
Via DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS
Direktørposter (2)
-
DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2000 -
KUNGIR TAXA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2019
Tidslinje (15)
-
Kungir Byg ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023 -
Soldalen Udlejning HEK I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022 -
KUNGIR TAXA IVS (Nu: KUNGIR TAXA ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.09.2019
Registreringsdato: 27.09.2019
Blå bog (fortsat)
Hasan har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2000 - Stadig aktiv
Direktør
28.04.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
29.11.2018 - 11.09.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 28.09.2022
Ejerandel: 70% -
Ejer
27.09.2019 - 27.09.2019
Direktør og Reel ejer
27.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.12.1998 - 30.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor ApS KBUS 38 NR. 3890 (Nu: DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS) landede et overskud på 3.827' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Kungir Byg ApS landede et underskud på 563' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 980' DKK (SERO GULD OG SØLV ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 84' DKK (ApS KBUS 38 NR. 3890 (Nu: DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.522' DKK (ApS KBUS 38 NR. 3890 (Nu: DEMIR TOLKE- OG RÅDGIVNINGSSERVICE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -596' DKK (Kungir Byg ApS).