Esben Tychsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ESBEN TYCHSEN (Ejer) |
Største overskud: | 2.000' DKK ARKITEKTFIRMAET 78 A/S (2020-21) |
Største underskud: | -3.463' DKK ARKITEKTFIRMAET 78 A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 5.645' DKK ARKITEKTFIRMAET 78 A/S (2022-23) |
Største gæld: | 13.850' DKK ARKITEKTFIRMAET 78 A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos ARKITEKTFIRMAET 78 A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af ESBEN TYCHSEN (35 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1989 hos ESBEN TYCHSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Esben Tychsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Esben nu besiddet i 35 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ESBEN TYCHSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Esben Tychsens Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.10.2017
Registreringsdato: 27.10.2017 -
Esben Tychsens Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
Esben Tychsens Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2015
Registreringsdato: 07.12.2015
Blå bog (fortsat)
Esben har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
07.12.2015 - 27.10.2017
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.09.1999 - 26.09.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1991 - 06.09.1993
Ejerandel: Intet ejerskab