Frank Reinholdt Mogensen
Karrieren startede hos: | FRANK MOGENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 921' DKK MEJRUP HINDKJÆR TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER ApS (2014) |
Største underskud: | -733' DKK EJENDOMS- OG SKOVSELSKABET AF 1.01.2003 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 16.241' DKK EJENDOMS- OG SKOVSELSKABET AF 1.01.2003 ApS (2021) |
Største gæld: | 1.622' DKK MEJRUP HINDKJÆR TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER ApS (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos MEJRUP HINDKJÆR TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER ApS (2023) |
Karrieren som leder startede for nu meget længe siden i FRANK MOGENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Frank Reinholdt Mogensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Frank i 41 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 30. april 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. april 2015.
Direktørposter (1)
-
EJENDOMS- OG SKOVSELSKABET AF 1.01.2003 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2003
Tidslinje (11)
-
B.F.M. BYG ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019 -
B.F.M. BYG ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.05.2019
Registreringsdato: 21.05.2019 -
FRANK MOGENSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2015
Registreringsdato: 30.04.2015
Blå bog (fortsat)
Frank har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 50 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.06.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
01.07.1979 - 21.05.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.09.1973 - 30.04.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.06.2009 - 01.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.01.2003 - 06.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MEJRUP HINDKJÆR TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER ApS kunne fremvise et overskud på 921' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor EJENDOMS- OG SKOVSELSKABET AF 1.01.2003 ApS kunne fremvise et underskud på 733' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 363' DKK (EJENDOMS- OG SKOVSELSKABET AF 1.01.2003 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.951' DKK (EJENDOMS- OG SKOVSELSKABET AF 1.01.2003 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 313' DKK (MEJRUP HINDKJÆR TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Lone Reinholdt Petersen.