Kristian Stengaard Jessen
Karrieren startede hos: | LANDMAND KRISTIAN JESSEN (Ejer) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu mange år siden hos LANDMAND KRISTIAN JESSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kristian Stengaard Jessen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Kristian nu bestreddet i 51 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen avl af malkekvæg.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LANDMAND KRISTIAN JESSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Jessen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (6)
-
Jessen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.03.2020
Registreringsdato: 26.03.2020 -
I/S Jessen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
I/S Jessen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2018
Registreringsdato: 01.01.2018
Blå bog (fortsat)
Kristian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
26.03.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.1972 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2018 - 31.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.1997 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Rasmus Jessen.