Hakon Mehl-Ludvigsen
Karrieren startede hos: | HML-CONSULT V/HAKON MEHL-LUDVIGSEN (Ejer) |
Største overskud: | 24' DKK DANTEAM GAZELLE FIBERBETON. HAKON MEHL-LUDVIGSEN ApS (Nu: DANTEAM GAZELLE FIBERBETON ApS) (2015) |
Største underskud: | -44' DKK DANTEAM GAZELLE FIBERBETON. HAKON MEHL-LUDVIGSEN ApS (Nu: DANTEAM GAZELLE FIBERBETON ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 150' DKK DANTEAM GAZELLE FIBERBETON. HAKON MEHL-LUDVIGSEN ApS (Nu: DANTEAM GAZELLE FIBERBETON ApS) (2015) |
Største gæld: | 346' DKK DANTEAM GAZELLE FIBERBETON. HAKON MEHL-LUDVIGSEN ApS (Nu: DANTEAM GAZELLE FIBERBETON ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DANTEAM GAZELLE FIBERBETON. HAKON MEHL-LUDVIGSEN ApS (Nu: DANTEAM GAZELLE FIBERBETON ApS) (2023) |
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i HML-CONSULT V/HAKON MEHL-LUDVIGSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Hakon Mehl-Ludvigsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Hakon i 32 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 30. juni 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen teknisk afprøvning og kontrol. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEDAMGAARD I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
HML-CONSULT V/HAKON MEHL-LUDVIGSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2000
Registreringsdato: 30.06.2000 -
DANTEAM GAZELLE FIBERBETON. HAKON MEHL-LUDVIGSEN ApS (Nu: DANTEAM GAZELLE FIBERBETON ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2000
Registreringsdato: 30.06.2000 -
TOLEDO BUILDING, ODENSE, ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.10.1993
Registreringsdato: 18.10.1993
Blå bog (fortsat)
Hakon har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 57 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
01.09.1986 - 24.12.2022
Ejer
01.09.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.09.1975 - 30.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1967 - 30.06.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
07.07.1983 - 18.10.1993
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1990 - 25.05.1992
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Hakon' netværk er Camilla Mehl-Ludvigsen.