Jacob Bo Wagner
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2020 (4 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAUDA (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af DAUDA (4 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2020 hos DAUDA i hvervet som Ejer. Jacob Bo Wagner købte virksomheden DAUDA den 1. august 2020. Jacob har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer har Jacob nu besiddet i 4 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen kombinerede serviceydelser.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DAUDA
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Nærum Bodega ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Nærum Bodega ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2023
Tidslinje (7)
-
Hovsa Seminarie ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.12.2023
Registreringsdato: 25.12.2023 -
Hovsa Seminarie ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.12.2023
Registreringsdato: 25.12.2023 -
Nærum Bodega ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.09.2023
Registreringsdato: 25.09.2023
Blå bog (fortsat)
Jacob har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
21.09.2023 - 25.12.2023
Ejerandel: 100%