Peter Maskell
Karrieren startede hos: | REGSYS (Ejer) |
Største overskud: | 1.497.609' DKK AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S (Nu: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S) (2021) |
Største underskud: | -1.071.540' DKK AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S (Nu: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S) (2022) |
Største egenkapital: | 22.138' DKK JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND (2021) |
Største gæld: | 20.221.339' DKK AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S (Nu: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S) (2023) |
Flest årsværk: | 152 årsværk hos AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S (Nu: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S) (2023) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i REGSYS (tidligere Regsys v/Peter Maskell) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Peter Maskell og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 51 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen organisering af kongresser, messer og udstillinger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
REGSYS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S (Nu: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2014
Registreringsdato: 30.04.2014 -
JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2013
Registreringsdato: 31.03.2013 -
JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGHOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.03.2013
Registreringsdato: 19.03.2013
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 51 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
06.11.1972 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.10.2007 - 30.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2004 - 31.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2004 - 19.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2004 - 19.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 11 måneder fra 2004 til 2013 hos JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 80.524' DKK (AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S (Nu: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.317' DKK (JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAGSFOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -342.469' DKK (AREALUDVIKLINGSSELSKABET I/S (Nu: UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S)).