Morten Nørgaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1997 (27 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skydepavillionen v/Morten N Kristensen (Ejer) |
Største overskud: | 4.971' DKK K/S BRIDGWATER (2015) |
Største underskud: | -1.531' DKK SONDRUP OG NØRGAARD ApS (Nu: SONHØJ EJENDOMME ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 15.238' DKK K/S BRIDGWATER (2023) |
Største gæld: | 91.799' DKK K/S BRIDGWATER (2015) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos HOTEL & GASTRONOMI SCHEELSMINDE ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af MORTEN NØRGAARD HOLDING AARS ApS (24 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1997 ved Skydepavillionen v/Morten N Kristensen (tidligere Kimbrerkroen v/Morten N Kristensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Morten Nørgaard Kristensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Morten i 16 år 11 måneder, før fratrædelsen den 29. juni 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen restauranter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 29. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MORTEN NØRGAARD HOLDING AARS ApS
Ejerandel: 100% -
ApS BRIDGWATER KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
AARS HOTEL ApS
Via MORTEN NØRGAARD HOLDING AARS ApS -
K/S BRIDGWATER
Via ApS BRIDGWATER KOMPLEMENTAR
Direktørposter (2)
-
MORTEN NØRGAARD HOLDING AARS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2000 -
AARS HOTEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2012
Tidslinje (21)
-
PROJEKTSALG ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.06.2015
Registreringsdato: 04.06.2015 -
MORTEN NØRGAARD HOLDING AARS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
Kimbrerkroen v/Morten N Kristensen (Nu: Skydepavillionen v/Morten N Kristensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2014
Registreringsdato: 29.06.2014
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
11.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
11.09.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Direktør
09.03.2000 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.09.2013 - 04.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Nørgaard Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MORTEN NØRGAARD HOLDING AARS ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -995' DKK. Gennem sit holdingselskab MORTEN NØRGAARD HOLDING AARS ApS har Morten dermed også andele i AARS HOTEL ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Morten Nørgaard Kristensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S BRIDGWATER landede et overskud på 4.971' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S BRIDGWATER landede et underskud på 512' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.420' DKK (K/S BRIDGWATER).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.161' DKK (HOTEL & GASTRONOMI SCHEELSMINDE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.238' DKK (K/S BRIDGWATER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -995' DKK (MORTEN NØRGAARD HOLDING AARS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Bent Schrøder.