Thomas Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1987 (37 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | THOMAS HANSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af THOMAS HANSEN (37 år 2 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1987 hos THOMAS HANSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Hansen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Thomas nu besiddet i 37 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THOMAS HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (5)
-
RUS-AGROTEAM A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2012
Registreringsdato: 28.03.2012 -
RUS-AGROTEAM A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2009
Registreringsdato: 29.05.2009 -
KOF AGRO A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2005
Registreringsdato: 01.06.2005
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 3 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.05.2009 - 28.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.01.1996 - 01.06.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 1996 til 2005 hos KOF AGRO A.M.B.A..