Henning Madsen Klingenberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOGNMAND HENNING KLINGENBERG (Ejer) |
Største overskud: | 333' DKK CARL SKOMA'R AF 2012 ApS (Nu: Central Halle Aps) (2017) |
Største underskud: | -140' DKK CARL SKOMA'R AF 2012 ApS (Nu: Central Halle Aps) (2015) |
Største egenkapital: | 112' DKK CARL SKOMA'R AF 2012 ApS (Nu: Central Halle Aps) (2017) |
Største gæld: | 1.795' DKK KLINGENBERG TRANSPORT A/S (Nu: M.N.O. TRADING A/S) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af VOGNMAND HENNING KLINGENBERG (31 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 1993 ved VOGNMAND HENNING KLINGENBERG i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henning Madsen Klingenberg der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Henning i 31 år 7 måneder, før stoppet den 30. september 2024.
Virksomheden opererede indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Central Halle Aps
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
VOGNMAND HENNING KLINGENBERG (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2024
Registreringsdato: 30.09.2024 -
Central Halle Aps (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.06.2023
Registreringsdato: 19.06.2023 -
CARL SKOMA'R AF 2012 ApS (Nu: Central Halle Aps) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 18.06.2023
Registreringsdato: 18.06.2023
Blå bog (fortsat)
Henning har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.1993 - 30.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
01.07.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2014 - 18.06.2023
Ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
04.12.2001 - 16.08.2011
Bestyrelsesmedlem
16.08.2011 - 20.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.01.1997 - 01.09.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor CARL SKOMA'R AF 2012 ApS (Nu: Central Halle Aps) kunne fremvise et overskud på 333' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor CARL SKOMA'R AF 2012 ApS (Nu: Central Halle Aps) kunne fremvise et underskud på 140' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Kristina Tychsen.