Haiying Yang
Erhvervsaktiv siden: | 4. aug. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | FERRO PHARMACEUTICAL ApS (Direktør) |
Største overskud: | 25' DKK SKY TRAVEL SERVICE A/S (Nu: SKY GROUP A/S) (2014) |
Største underskud: | -6' DKK SKY TRAVEL SERVICE A/S (Nu: SKY GROUP A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 170' DKK SKY TRAVEL SERVICE A/S (Nu: SKY GROUP A/S) (2014) |
Største gæld: | 598' DKK SKY TRAVEL SERVICE A/S (Nu: SKY GROUP A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ASIA GREEN FOOD A/S (10 år 7 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1988 ved FERRO PHARMACEUTICAL ApS (tidligere HBM 1509 ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Haiying Yang i 1 år 7 måneder, før fratrædelsen den 14. marts 1990.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1998 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 25. maj 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kina Import/eksport v/Haiying Yang
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (23)
-
Kina Import/eksport v/Haiying Yang (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2018
Registreringsdato: 01.03.2018 -
SKY TRAVEL SERVICE A/S (Nu: SKY GROUP A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.07.2008
Registreringsdato: 28.07.2008 -
ASIA GREEN FOOD A/S
Fratrådt som direktørDato: 23.01.2007
Registreringsdato: 23.01.2007
Blå bog (fortsat)
Haiying har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2005 - 28.07.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.06.1996 - 23.01.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager