Bo Milgård Boyner
Erhvervsaktiv siden: | 26. aug. 1975 (49 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.015' DKK FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.733' DKK FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 20.744' DKK FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S) (2017-18) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S (49 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor for nu meget længe siden i CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S (tidligere FREDDY BOYNER A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Bo Milgård Boyner nu bestreddet i 49 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 153' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bo Boyner Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S
Via Bo Boyner Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Bo Boyner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Campinggården Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.01.2022
Registreringsdato: 21.01.2022 -
Bo Boyner Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.01.2022
Registreringsdato: 21.01.2022 -
Campinggården Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.01.2022
Registreringsdato: 21.01.2022
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2017 - 21.01.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
26.08.1975 - Stadig aktiv
Ejer
30.09.2005 - 25.02.2017
Reel ejer
25.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.1988 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bo Milgård Boyner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bo Boyner Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.660' DKK. Igennem holdingselskabet Bo Boyner Holding ApS har Bo derfor også ejerandele i CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bo Milgård Boyner, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Campinggården Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.013' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 153' DKK (FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.052' DKK (FREDDY BOYNER A/S (Nu: CAMPINGGÅRDEN SLAGELSE A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.660' DKK (Bo Boyner Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Freddy Milgård Boyner.