Christian Hindbo
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 1977 - 30. jun. 2008 |
Karrieren startede hos: | CHRISTIAN HINDBO - SØBJERGGÅRD (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af CHRISTIAN HINDBO - SØBJERGGÅRD (46 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for nu flere år siden ved CHRISTIAN HINDBO - SØBJERGGÅRD i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Hindbo og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Christian nu besiddet i 46 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor serviceydelser til skovbrug.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN HINDBO - SØBJERGGÅRD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
Follerupgård Juletræsproduktion I/S v/Christian Hindbo&Jacob Frank (Nu: FGJ I/S v/Christian Hindbo & Jacob Frank) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008 -
Follerupgård Juletræsproduktion I/S v/Christian Hindbo&Jacob Frank (Nu: FGJ I/S v/Christian Hindbo & Jacob Frank) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2004
Registreringsdato: 01.07.2004 -
CHRISTIAN HINDBO - SØBJERGGÅRD (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.1977
Registreringsdato: 01.11.1977
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 11 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.11.1977 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2004 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager