Steen Bjørnskov
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TØMRERFIRMAET BJØRNSKOV V/STEEN BJØRNSKOV (Ejer) |
Største overskud: | 4.805' DKK B.M.L. ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.559' DKK B.M.L. ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 2.829' DKK STEEN BJØRNSKOV ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.900' DKK B.M.L. ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos STEEN BJØRNSKOV ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BJØRNSKOV HOLDING ApS (23 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1998 ved TØMRERFIRMAET BJØRNSKOV V/STEEN BJØRNSKOV i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Steen Bjørnskov der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Steen i 3 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. juli 2001.
Virksomheden opererede indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. juli 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BJØRNSKOV HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
STEEN BJØRNSKOV ApS
Via BJØRNSKOV HOLDING ApS -
AB Healthcare ApS
Via BJØRNSKOV HOLDING ApS -
B.M.L. ApS
Via BJØRNSKOV HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
BJØRNSKOV HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2020 -
B.M.L. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2015 -
STEEN BJØRNSKOV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.02.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
STEEN BJØRNSKOV ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2022
Registreringsdato: 01.01.2022 -
BJØRNSKOV HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020 -
TØMRERFIRMAET BJØRNSKOV ApS (Nu: BJØRNSKOV HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
09.02.2010 - 24.06.2024
Direktør
09.02.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Stifter og Direktør
19.06.2001 - 21.04.2020
Ejer
19.06.2001 - Stadig aktiv
Direktør
30.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.05.2016 - 01.03.2019
Reel ejer
26.02.2018 - 22.10.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
09.07.2003 - 27.02.2018
Reel ejer
09.07.2003 - Stadig aktiv
Direktør
24.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Steen Bjørnskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BJØRNSKOV HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 313' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet B.M.L. ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Steen Bjørnskov, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor B.M.L. ApS landede et overskud på 4.805' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor B.M.L. ApS landede et underskud på 2.559' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.906' DKK (STEEN BJØRNSKOV ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 313' DKK (AB Healthcare ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.829' DKK (STEEN BJØRNSKOV ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 0' DKK (B.M.L. ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Rasmus Lenskjold.