Uffe Vestergaard Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | UFFE VESTERGAARD PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 710' DKK FONDEN FOR MANDØ-CENTRET (2018) |
Største underskud: | -302' DKK FONDEN FOR MANDØ-CENTRET (2014) |
Største egenkapital: | 1.971' DKK FONDEN FOR MANDØ-CENTRET (2018) |
Største gæld: | 1.082' DKK FONDEN FOR MANDØ-CENTRET (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos FONDEN FOR MANDØ-CENTRET (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af UFFE VESTERGAARD PEDERSEN (32 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1991 i UFFE VESTERGAARD PEDERSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Uffe Vestergaard Pedersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Uffe i 32 år 6 måneder, inden stoppet d. 29. marts 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. marts 2024.
Tidslinje (12)
-
UFFE VESTERGAARD PEDERSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.03.2024
Registreringsdato: 29.03.2024 -
Grøn & Vest I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.02.2021
Registreringsdato: 25.02.2021 -
Grøn & Vest I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2017
Registreringsdato: 01.06.2017
Blå bog (fortsat)
Uffe har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.11.2017 - 24.06.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.09.1991 - 29.03.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2017 - 25.02.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2003 - 20.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Uffe' netværk er Erik Friis Møller.