Hanne Nelly Burø
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1998 (26 år) |
Karrieren startede hos: | MARKEDSFØRINGSFORENINGEN DE FRIE ISENKRÆMMERE (Ejer) |
Største overskud: | 6.116' DKK DE FRIE ISENKRÆMMERE A.M.B.A. (Nu: DIN ISENKRÆMMER A.M.B.A.) (2021) |
Største underskud: | -1.185' DKK Ringsted Isenkram ApS (2023) |
Største egenkapital: | 27.593' DKK DE FRIE ISENKRÆMMERE A.M.B.A. (Nu: DIN ISENKRÆMMER A.M.B.A.) (2022) |
Største gæld: | 79.785' DKK DE FRIE ISENKRÆMMERE A.M.B.A. (Nu: DIN ISENKRÆMMER A.M.B.A.) (2016) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Ringsted Isenkram ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MARKEDSFØRINGSFORENINGEN DE FRIE ISENKRÆMMERE (18 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 hos MARKEDSFØRINGSFORENINGEN DE FRIE ISENKRÆMMERE som Ejer. Hanne Nelly Burø købte en andel af virksomheden den 1. september 1998 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Hanne af: Kåre Bang, HELSINGE ISENKRAM ApS, ALSTRØM. DIN ISENKRÆMMER ApS og 8 andre personer. Titlen som Ejer havde Hanne i 18 år 9 måneder, inden stoppet den 30. juni 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ringsted Isenkram
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HNB Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ringsted Isenkram ApS
Via HNB Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Ringsted Isenkram ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2021 -
HNB Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
CENTERFORENINGEN RINGSTEDET F.M.B.A (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
Ringsted Isenkram ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 03.07.2021
Registreringsdato: 03.07.2021 -
HNB Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.07.2021
Registreringsdato: 03.07.2021
Blå bog (fortsat)
Hanne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.10.2013 - 27.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
08.06.2021 - 03.07.2021
Direktør og Reel ejer
08.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2009 - 13.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Nelly Burø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HNB Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -14' DKK. Igennem sit holdingselskab HNB Holding ApS har Hanne dermed også ejerandele i Ringsted Isenkram ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Hanne Nelly Burø, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ringsted Isenkram ApS fremviste et overskud på 245' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Ringsted Isenkram ApS fremviste et underskud på 1.185' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.759' DKK (DE FRIE ISENKRÆMMERE A.M.B.A. (Nu: DIN ISENKRÆMMER A.M.B.A.)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.185' DKK (Ringsted Isenkram ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.021' DKK (DE FRIE ISENKRÆMMERE A.M.B.A. (Nu: DIN ISENKRÆMMER A.M.B.A.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -858' DKK (Ringsted Isenkram ApS).