Jens Jørgen Hyldgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1983 (41 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | UDLEJER JØRGEN HYLDGÅRD (Ejer) |
Største overskud: | 851' DKK JØRGEN HYLDGAARD STALDSERVICE A/S (Nu: SXY A/S) (2015) |
Største underskud: | -338' DKK JØRGEN HYLDGAARD HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 6.577' DKK JØRGEN HYLDGAARD HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 31.956' DKK JØRGEN HYLDGAARD STALDSERVICE A/S (Nu: SXY A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos JØRGEN HYLDGAARD STALDSERVICE A/S (Nu: SXY A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hyldgaard Skoven I/S (32 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1983 ved UDLEJER JØRGEN HYLDGÅRD i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Jørgen Hyldgaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jens i 25 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2009.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hyldgaard Skoven I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JØRGEN HYLDGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
JØRGEN HYLDGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2001
Tidslinje (13)
-
EJENDOMSANPARTSSELSKABET NØRGÅRDSVEJ 18, HOLSTEBRO (Nu: JBH HOLSTEBRO ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.10.2016
Registreringsdato: 28.10.2016 -
EJENDOMSANPARTSSELSKABET NØRGÅRDSVEJ 18, HOLSTEBRO (Nu: JBH HOLSTEBRO ApS)
Fratrådt som direktørDato: 28.10.2016
Registreringsdato: 28.10.2016 -
JØRGEN HYLDGAARD STALDSERVICE A/S (Nu: SXY A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2011
Registreringsdato: 05.05.2011
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
18.04.2001 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
15.11.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.02.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2008 - 28.10.2016
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
05.02.1998 - 05.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.1983 - 30.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jens Jørgen Hyldgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JØRGEN HYLDGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 80%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.758' DKK. Gennem sit holdingselskab JØRGEN HYLDGAARD HOLDING ApS har Jens dermed også andele i og .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jens Jørgen Hyldgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor JØRGEN HYLDGAARD HOLDING ApS landede et overskud på 254' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JØRGEN HYLDGAARD HOLDING ApS landede et underskud på 338' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Lone Nørgaard.