Thomas Krogh
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Krogh's Ejendomsservice v/Thomas Krogh (Ejer) |
Største overskud: | 248' DKK Go-Ejendomsservice IVS (Nu: Go-Ejendomsservice ApS) (2019) |
Største underskud: | -345' DKK Go-Ejendomsservice IVS (Nu: Go-Ejendomsservice ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 90' DKK Go-Ejendomsservice IVS (Nu: Go-Ejendomsservice ApS) (2022) |
Største gæld: | 2.270' DKK RYTTERFELT & KROGH BYG ApS (Nu: SERVICEFIRMAET II ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Go-Ejendomsservice IVS (Nu: Go-Ejendomsservice ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Krogh's Ejendomsservice v/Thomas Krogh (16 år 1 måned) |
Karrieren som leder startede i 1997 hos Krogh's Ejendomsservice v/Thomas Krogh (tidligere Thomas Krogh) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Krogh der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Thomas i 16 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Go-Ejendomsservice ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Go-Ejendomsservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Go-Ejendomsservice IVS (Nu: Go-Ejendomsservice ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2018
Registreringsdato: 01.05.2018 -
Go-Ejendomsservice IVS (Nu: Go-Ejendomsservice ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018 -
SERVICEFIRMAET ØRESTADEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.03.2018
Registreringsdato: 21.03.2018
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.04.2018 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
15.08.2005 - 24.10.2008
Direktør
15.08.2005 - 09.08.2016
Ejer
07.07.2016 - 21.03.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.08.2005 - 24.11.2016
Ejer
07.07.2016 - 04.09.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.1997 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2000 - 31.12.2002
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Go-Ejendomsservice IVS (Nu: Go-Ejendomsservice ApS) kunne fremvise et overskud på 248' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Go-Ejendomsservice IVS (Nu: Go-Ejendomsservice ApS) kunne fremvise et underskud på 345' DKK.