Kirsten Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1982 (42 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bo & Kirsten Frederiksen Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 10.452' DKK ARLAND HOLDING A/S (2015) |
Største underskud: | -1.838' DKK PBH NR. 22.124 ApS (Nu: DNILOK ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 5.822' DKK HANS BO HANSEN HOLDING A/S (Nu: HIGHLANDER HOLDING A/S) (2021) |
Største gæld: | 31.170' DKK HANS BO HANSEN HOLDING A/S (Nu: HIGHLANDER HOLDING A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AGRI-GRO EUROPE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bo & Kirsten Frederiksen Hansen (36 år 6 måneder) |
Det startede i 1982 ved Bo & Kirsten Frederiksen Hansen (tidligere Bo Hansen/Kirsten Frederiksen Hansen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Hans Bo Hansen at Kirsten Hansen stiftede Bo & Kirsten Frederiksen Hansen den dag i april 1982. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kirsten i 36 år 6 måneder, før stoppet den 31. oktober 2018.
Virksomheden opererede indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. oktober 2018.
Direktørposter (1)
-
HANS CHRISTIAN EHM HANSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
AGRI-GRO EUROPE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.01.2009 -
HIGHLANDER HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.06.2008
Tidslinje (13)
-
ARLAND HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021 -
Bo Hansen/Kirsten Frederiksen Hansen (Nu: Bo & Kirsten Frederiksen Hansen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2018
Registreringsdato: 31.10.2018 -
AGRI-GRO EUROPE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2009
Registreringsdato: 26.01.2009
Blå bog (fortsat)
Kirsten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.08.2008 - 15.09.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1982 - 31.10.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kirsten Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved ARLAND HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 10.452' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ARLAND HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 1.470' DKK.
Kirsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 2 måneder fra 2008 til i dag hos HIGHLANDER HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.382' DKK (AGRI-GRO EUROPE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.684' DKK (HANS BO HANSEN HOLDING A/S (Nu: HIGHLANDER HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 547' DKK (HANS CHRISTIAN EHM HANSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Hans Bo Hansen.