Sjak Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | DED AF 17. AUGUST 2001 ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af SC Skilte (11 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1996 hos DED AF 17. AUGUST 2001 ApS (tidligere SCSK 1898 ApS) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Sjak Christiansen i 2 år 11 måneder, før stoppet d. 8. januar 1999.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med indspillede og uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 11. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SC Skilte
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (13)
-
SC Skilte (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2013
Registreringsdato: 01.04.2013 -
SMØGEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2006
Registreringsdato: 02.01.2006 -
BIANCA YACHT CHARTER ApS (Nu: BME DANMARK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2000
Registreringsdato: 08.03.2000
Blå bog (fortsat)
Sjak har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.11.1999 - 02.01.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
08.01.1999 - 08.03.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.02.1996 - 08.03.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.12.1996 - 18.01.1999
Ejerandel: Intet ejerskab