Niels Jørn Garder
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1985 (39 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | HEADROOM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 22.752' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS (2014-15) |
Største underskud: | -19.386' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 34.393' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS (2022) |
Største gæld: | 58.779' DKK INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS (2016) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos REALMÆGLERNE HOLDING A/S (Nu: RealMæglerne A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Garder Erhvervsejendomme (25 år 9 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 1985 ved HEADROOM ApS (tidligere SOLRØD INVEST ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Niels Jørn Garder i 4 år 8 måneder, før fratrædelsen den 6. februar 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. november 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Garder Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS
Via Garder Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Garder Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2023 -
INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
Garder Ejendomme ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.03.2024
Registreringsdato: 15.03.2024 -
INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023 -
Garder Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.07.2023
Registreringsdato: 10.07.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
10.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.06.2023 - 15.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.1988 - 03.01.1990
Ejer
30.10.1999 - 10.07.2023
Reel ejer og Direktør
30.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.1996 - 30.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
16.06.2015 - 06.07.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Jørn Garder er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Garder Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.800' DKK. Igennem sit holdingselskab Garder Invest ApS har Niels dermed også ejerandele i INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Niels Jørn Garder, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS fremviste et overskud på 22.752' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS fremviste et underskud på 19.386' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 821' DKK (Gert P. Holding Dragør ApS (Nu: Gert P. Environmental ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.386' DKK (INVESTERINGSSELSKABET AF 24. APRIL 1966 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.221' DKK (Garder Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 6.163' DKK (Gert P. Holding Dragør ApS (Nu: Gert P. Environmental ApS)).