Peter Hvid Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1986 (38 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENTREPRENØR PETER HVID LAURSEN (Stifter) |
Største overskud: | 550' DKK Thomas Hvid Laursen ApS, Entreprenør & autoriseret kloakmester (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 666' DKK Thomas Hvid Laursen ApS, Entreprenør & autoriseret kloakmester (2020-21) |
Største gæld: | 1.063' DKK Thomas Hvid Laursen ApS, Entreprenør & autoriseret kloakmester (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Thomas Hvid Laursen ApS, Entreprenør & autoriseret kloakmester (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ENTREPRENØR PETER HVID LAURSEN (38 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1986 ved ENTREPRENØR PETER HVID LAURSEN som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Hvid Laursen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Peter nu besiddet i 38 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor opførelse af bygninger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ENTREPRENØR PETER HVID LAURSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Thomas Hvid Laursen ApS, Entreprenør & autoriseret kloakmester
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Thomas Hvid Laursen ApS, Entreprenør & autoriseret kloakmester
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
Thomas Hvid Laursen ApS, Entreprenør & autoriseret kloakmester (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.05.2019
Registreringsdato: 06.05.2019 -
Thomas Hvid Laursen ApS, Entreprenør & autoriseret kloakmester
Tilknyttet som direktørDato: 06.05.2019
Registreringsdato: 06.05.2019 -
TVED SOGNS SPARE- OG LÅNEKASSE (Nu: TVED SPAREKASSES FOND)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.09.2008
Registreringsdato: 23.09.2008
Blå bog (fortsat)
Peter har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
06.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.05.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
19.03.1997 - 23.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2000 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Thomas Hvid Laursen ApS, Entreprenør & autoriseret kloakmester fremviste et overskud på 550' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Thomas Kirkegaard Hvid Laursen.