Jens-Erik Vesterbæk
Kløverbakken 1, st, 6900 Skjern, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KORNTEK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KORNTEK ApS (7 år 7 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1984 hos KORNTEK ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jens-Erik Vesterbæk i 7 år 7 måneder, inden stoppet den 20. november 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. november 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JE Design v/Jens-Erik Vesterbæk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
JE Design v/Jens-Erik Vesterbæk (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 03.06.2021
Registreringsdato: 03.06.2021 -
ASX 14828 ApS (Nu: KORNTEK HERNING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.05.1992
Registreringsdato: 18.05.1992 -
KORNTEK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.1991
Registreringsdato: 20.11.1991
Blå bog (fortsat)
Jens-Erik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
03.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.05.1989 - 18.05.1992
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.04.1984 - 20.11.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?