John Kastrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JK TOTALBYG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 896' DKK Udveje ApS (Nu: Udveje Behandling Aps) (2022-23) |
Største underskud: | -189' DKK PROFF-FILM IVS (Nu: UDVEJE Ejendomme APS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.655' DKK JOHN KASTRUP HOLDING ApS (Nu: UDVEJE Holding ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 1.773' DKK Udveje ApS (Nu: Udveje Behandling Aps) (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Udveje ApS (Nu: Udveje Behandling Aps) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af UDVEJE Holding ApS (11 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1986 ved JK TOTALBYG ApS (tidligere ASX 10056 ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde John Kastrup i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen den 10. marts 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1989 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 17. juli 1989.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Udveje Behandling Aps
Ejerandel: 100% -
UDVEJE Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
UDVEJE Job ApS
Via UDVEJE Holding ApS -
UDVEJE Ejendomme APS
Via UDVEJE Holding ApS
Direktørposter (4)
-
UDVEJE Ejendomme APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2014 -
UDVEJE Job ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.09.2013 -
UDVEJE Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2013 -
Udveje Behandling Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (14)
-
Hammer og pen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
Udveje ApS (Nu: Udveje Behandling Aps) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.05.2019
Registreringsdato: 14.05.2019 -
Udveje ApS (Nu: Udveje Behandling Aps)
Tilknyttet som direktørDato: 14.05.2019
Registreringsdato: 14.05.2019
Blå bog (fortsat)
John har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
16.11.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
10.09.2013 - Stadig aktiv
Ejer
12.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.05.2019 - 09.06.2020
Ejer og Direktør
14.05.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.03.2013 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
John Kastrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UDVEJE Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.655' DKK. Gennem sit holdingselskab UDVEJE Holding ApS har John dermed også andele i UDVEJE Job ApS (100%), UDVEJE Ejendomme APS (100%) og Udveje Behandling Aps (100%).
Du kan se koncerndiagram for John Kastrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Udveje ApS (Nu: Udveje Behandling Aps) landede et overskud på 896' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor PROFF-FILM IVS (Nu: UDVEJE Ejendomme APS) landede et underskud på 189' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 896' DKK (Udveje ApS (Nu: Udveje Behandling Aps)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 10' DKK (PROFF-FILM IVS (Nu: UDVEJE Ejendomme APS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.655' DKK (JOHN KASTRUP HOLDING ApS (Nu: UDVEJE Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -112' DKK (PROFF-FILM IVS (Nu: UDVEJE Ejendomme APS)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Rolf Nolsøe Bau.