Klaus Aarsleff
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1978 (46 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aarsleff Adventure v/Klaus Aarsleff (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Aarsleff Adventure v/Klaus Aarsleff (46 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for flere år siden ved Aarsleff Adventure v/Klaus Aarsleff (tidligere CASA DORADA V/KLAUS AARSLEFF JØRGENSEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Klaus Aarsleff og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Klaus nu bestreddet i 46 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor rejsearrangører.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Aarsleff Adventure v/Klaus Aarsleff
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
DET UKENDTE'S BOGHANDEL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.1988
Registreringsdato: 30.06.1988 -
FORLAGET NORVIS A/S
Fratrådt som direktørDato: 27.04.1987
Registreringsdato: 27.04.1987 -
FORLAGET NORVIS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.1987
Registreringsdato: 27.04.1987
Blå bog (fortsat)
Klaus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1978 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.08.1980 - 30.06.1988
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.04.1986 - 27.04.1987
Ejerandel: Intet ejerskab