Preben Max Rabenhorst
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1975 (48 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PAK-ITEM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 261.603' DKK GREEN SQUARE ART A/S (Nu: GREEN SQUARE ART ApS) (2021) |
Største underskud: | -98.600' DKK GREEN SQUARE ART A/S (Nu: GREEN SQUARE ART ApS) (2023-24) |
Største egenkapital: | 488.096' DKK GREEN SQUARE ART A/S (Nu: GREEN SQUARE ART ApS) (2021) |
Største gæld: | 1.259.023' DKK GREEN SQUARE ART A/S (Nu: GREEN SQUARE ART ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos CROWSTUEN ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af OLE PANTON KONSULENTER ApS (22 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for længe siden i PAK-ITEM ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Preben Max Rabenhorst i 15 år, inden stoppet d. 2. januar 1991.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1991 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. januar 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P.R. ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
P.R. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2011
Ejendomme (4)
Tidslinje (110)
-
WATERPROOF ApS (Nu: BLUE BUTTERFLY ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2016
Registreringsdato: 04.04.2016 -
PROJECTHOUSE A/S (Nu: PROJECTHOUSE ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2014
Registreringsdato: 11.05.2014 -
Advokatfirma P M Rabenhorst (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2013
Registreringsdato: 30.09.2013
Blå bog (fortsat)
Preben har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 48 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
28.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2002 - 04.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2005 - 11.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 30.09.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
11.05.2000 - 27.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Preben Max Rabenhorst har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i WATERPROOF ApS (Nu: BLUE BUTTERFLY ApS) der præsenterede et overskud på 582' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i PROJECTHOUSE A/S (Nu: PROJECTHOUSE ApS) der præsenterede et underskud på 133' DKK.
Preben har i alt siddet i bestyrelsen hos 42 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 11 måneder fra 1978 til 2001 hos OLE PANTON KONSULENTER ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 22.241' DKK (ApS KBUS 8 NR.3507 (Nu: L.R.J. Trading ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 98.600' DKK (GREEN SQUARE ART A/S (Nu: GREEN SQUARE ART ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.668' DKK (NOBILIS A/S (Nu: NOBILIS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -56.997' DKK (GREEN SQUARE ART A/S (Nu: GREEN SQUARE ART ApS)).