Christian Hembo
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EKE-KREATIV I/S (Ejer) |
Største overskud: | 117' DKK Magtor ApS (2023) |
Største underskud: | -288' DKK Magtor ApS (2019) |
Største egenkapital: | 538' DKK Magtor ApS (2023) |
Største gæld: | 1.900' DKK Magtor ApS (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Magtor ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af Magtor ApS (6 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 1998 hos EKE-KREATIV I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Peter Friis Thuesen at Christian Hembo stiftede EKE-KREATIV I/S den dag i januar 1998. Titlen som Ejer og Stifter bestred Christian i 3 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2001.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Matrikel 5l
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Magtor Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Magtor ApS
Via Magtor Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Magtor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2018 -
Magtor Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2020
Tidslinje (10)
-
Matrikel 5l (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Magtor Sjælland ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.08.2021
Registreringsdato: 30.08.2021 -
Magtor ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.11.2020
Registreringsdato: 27.11.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
05.08.2019 - 17.09.2021
Ejerandel: 60% -
Stifter og Ejer
19.06.2018 - 04.05.2021
Direktør
19.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christian Hembo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Magtor Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 238' DKK. Gennem holdingselskabet Magtor Holding ApS har Christian derfor også andele i Magtor ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Christian Hembo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Magtor ApS kunne fremvise et overskud på 117' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Magtor ApS kunne fremvise et underskud på 288' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 117' DKK (Magtor ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4' DKK (Magtor Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 538' DKK (Magtor ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 238' DKK (Magtor Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Camilla Juelsgaard Jørgensen.