Diek Bernardus Streefkerk
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1993 (31 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | GÅRDEJER DIEK BERNARDUS STREEFKERK (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -142' DKK Østergårde BioEnergi ApS (2017) |
Største egenkapital: | 58' DKK Østergårde BioEnergi ApS (2015-16) |
Største gæld: | 98' DKK Østergårde BioEnergi ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Østergårde BioEnergi ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af GÅRDEJER DIEK BERNARDUS STREEFKERK (23 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1993 ved GÅRDEJER DIEK BERNARDUS STREEFKERK i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Diek Bernardus Streefkerk der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Diek i 23 år, før stoppet den 21. marts 2016.
Virksomheden opererede indenfor avl af malkekvæg. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 21. marts 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Woudstra-Streefkerk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Woudstra-Streefkerk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2023
Tidslinje (20)
-
Woudstra-Streefkerk Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Woudstra-Streefkerk Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Streefkerk-Woudstra Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 27.02.2023
Registreringsdato: 27.02.2023
Blå bog (fortsat)
Diek har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 27 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.12.2021 - 27.02.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.04.2021 - 27.02.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.04.2021 - 27.02.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.12.2015 - 08.05.2017
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Østergårde BioEnergi ApS kunne fremvise et underskud på 142' DKK.