Jens Christian Rask
Erhvervsaktiv siden: | 16. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Up2date I/S (Ejer) |
Største overskud: | 279' DKK WMG BYG ApS (2022) |
Største underskud: | -672' DKK WP Tømrer/Snedker ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 393' DKK WMG BYG ApS (2017) |
Største gæld: | 1.615' DKK WMG BYG ApS (2020) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos WMG BYG ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af WOODPRINT ApS (7 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1999 i Up2date I/S (tidligere UPTODATE I/S) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Ib Madsen, Jeppe Møller Jensen at Jens Christian Rask stiftede Up2date I/S den dag i februar 1999. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jens i 4 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden engroshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lassil Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
WP Tømrer/Snedker ApS
Via Lassil Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Lassil Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2021 -
WMG BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2022 -
WP Tømrer/Snedker ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
WP Tømrer/Snedker (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
WMG BYG ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.02.2022
Registreringsdato: 24.02.2022 -
WP Tømrer/Snedker ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.11.2021
Registreringsdato: 25.11.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
24.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
25.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
07.01.2021 - Stadig aktiv
Direktør
19.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.09.2016 - 28.02.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
23.07.2009 - 23.08.2016
Ejer
01.10.2012 - 30.06.2015
Ejer
01.07.2015 - 06.02.2018
Ejerandel: 50-66.65%
Jens Christian Rask er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lassil Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -5' DKK. Igennem holdingselskabet Lassil Holding ApS har Jens derfor også ejerandele i WP Tømrer/Snedker ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jens Christian Rask, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor WMG BYG ApS kunne offentliggøre et overskud på 279' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor WP Tømrer/Snedker ApS kunne offentliggøre et underskud på 672' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jesper Øllgaard Meyer.