Claus Jørgen Skovbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1994 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOVBJERG REGNSKAB V/CLAUS JØRGEN SKOVBJERG (Stifter) |
Største overskud: | 25.987' DKK FANØ VAND A/S (2017) |
Største underskud: | -22.842' DKK FANØ VAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 151.004' DKK FANØ VAND A/S (2023) |
Største gæld: | 79.956' DKK FANØ VAND A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos FANØ VAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKOVBJERG REGNSKAB V/CLAUS JØRGEN SKOVBJERG (29 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1994 ved SKOVBJERG REGNSKAB V/CLAUS JØRGEN SKOVBJERG som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Claus Jørgen Skovbjerg og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Claus nu besiddet i 29 år 8 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKOVBJERG REGNSKAB V/CLAUS JØRGEN SKOVBJERG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FANØ VAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 26.01.2022
Ejendomme (8)
Tidslinje (4)
-
FANØ VAND A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.01.2022
Registreringsdato: 26.01.2022 -
FANØ VAND A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
FANØ VAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2014
Registreringsdato: 21.01.2014
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
20.12.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
26.11.2022 - 26.11.2022
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
21.01.2014 - 31.12.2017
Bestyrelsesmedlem
26.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Jørgen Skovbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved FANØ VAND A/S der præsenterede et overskud på 25.987' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved FANØ VAND A/S der præsenterede et underskud på 312' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2014 til 2017 hos FANØ VAND A/S.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Poul Erik Jensen.