Jens Ole Hansen
Erhvervsaktiv: | 10. jun. 1989 - 30. apr. 2006 |
Karrieren startede hos: | LANDMAND JENS OLE HANSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMAND JENS OLE HANSEN (35 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1989 ved LANDMAND JENS OLE HANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jens Ole Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Jens nu besiddet i 35 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen produktion af slagtesvin.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LANDMAND JENS OLE HANSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (8)
Tidslinje (3)
-
KØSTRUPGAARD I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2006
Registreringsdato: 30.04.2006 -
KØSTRUPGAARD I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.1992
Registreringsdato: 01.05.1992 -
LANDMAND JENS OLE HANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.06.1989
Registreringsdato: 10.06.1989
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.06.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.1992 - 30.04.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager