Lisbeth Marianne Borup Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1997 (27 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | UDLEJER LISBETH POULSEN (Ejer) |
Største overskud: | 332' DKK FIRMA SØREN SØRENSEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -485' DKK LMBP Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 483' DKK Teknikhuset Hobro A/S (2022) |
Største gæld: | 4.240' DKK FIRMA SØREN SØRENSEN ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af L & S INVEST ApS (17 år 11 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 1997 i UDLEJER LISBETH POULSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lisbeth Marianne Borup Poulsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Lisbeth i 9 år 11 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SørensenLED ApS
Ejerandel: 100% -
FIRMA SØREN SØRENSEN ApS
Ejerandel: 100% -
LMBP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Teknikhuset Hobro A/S UNDER KONKURS
Via LMBP Holding ApS
Direktørposter (2)
-
L & S INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.10.2006 -
SørensenLED ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
FIRMA SØREN SØRENSEN ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Teknikhuset Hobro A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
LMBP Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.08.2020
Registreringsdato: 19.08.2020 -
Teknikhuset Hobro A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.08.2020
Registreringsdato: 19.08.2020
Blå bog (fortsat)
Lisbeth har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.11.2010 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.08.2020 - 14.03.2024
Reel ejer
19.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Lisbeth Marianne Borup Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LMBP Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -369' DKK. Gennem sit holdingselskab LMBP Holding ApS har Lisbeth dermed også andele i Teknikhuset Hobro A/S (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Lisbeth Marianne Borup Poulsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor FIRMA SØREN SØRENSEN ApS landede et overskud på 332' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LMBP Holding ApS landede et underskud på 485' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 485' DKK (LMBP Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -369' DKK (LMBP Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.409' DKK (L & S INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lisbeth' netværk er Søren Ib Sørensen.