Jan Henry Engelbrecht Bjerregaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1992 (32 år) |
Karrieren startede hos: | J B CARE/JAN BJERREGAARD (Ejer) |
Største overskud: | 1.573' DKK JB CARE A/S (2022) |
Største underskud: | -4.276' DKK VESUCTA ApS (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.535' DKK JB CARE HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 4.056' DKK VESUCTA ApS (2017) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos JB CARE A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af JB CARE A/S (18 år 1 måned) |
Det startede for alvor en dag i 1992 ved J B CARE/JAN BJERREGAARD med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jan Henry Engelbrecht Bjerregaard der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jan i 13 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2005.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med læge- og hospitalsartikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JB CARE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JB CARE A/S
Via JB CARE HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JB CARE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
JB CARE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
JB CARE A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
JB CARE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2024
Registreringsdato: 13.08.2024 -
JB CARE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2006 - 24.06.2012
Reel ejer
20.06.2006 - 31.12.2018
Bestyrelsesmedlem
20.06.2006 - 12.08.2024
Direktør
20.06.2006 - 13.08.2024
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Bestyrelsesmedlem
20.04.2016 - 20.04.2018
Bestyrelsesmedlem
29.05.2019 - 30.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2003 - 19.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.1992 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jan Henry Engelbrecht Bjerregaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JB CARE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.571' DKK. Igennem holdingselskabet JB CARE HOLDING ApS har Jan derfor også ejerandele i JB CARE A/S (90-99.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jan Henry Engelbrecht Bjerregaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JB CARE A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.573' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor JB CARE A/S kunne offentliggøre et underskud på 198' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 345' DKK (JB CARE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.571' DKK (JB CARE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.386' DKK (JB CARE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Lars Hoppe Rasmussen.