Arne Lund Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1985 (39 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | COMMERCIAL INTERNATIONAL AIRCRAFT SALES V/ARNE LUND PEDERSEN (Ejer) |
Største overskud: | 1.434' DKK TRAININGAIR ApS (2023) |
Største underskud: | -644' DKK Njordwyn ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.203' DKK TRAININGAIR ApS (2023) |
Største gæld: | 1.008' DKK TRAININGAIR ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Njordwyn ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af COMMERCIAL INTERNATIONAL AIRCRAFT SALES V/ARNE LUND PEDERSEN (22 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1985 ved COMMERCIAL INTERNATIONAL AIRCRAFT SALES V/ARNE LUND PEDERSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Arne Lund Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Arne i 22 år 1 måned, før stoppet den 14. maj 2007.
Virksomheden opererede indenfor autoreparationsværksteder. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 14. maj 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OURANOS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ouranos ApS
Via OURANOS HOLDING ApS -
Njordwyn ApS
Via OURANOS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
Njordwyn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2023 -
Ouranos ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
OURANOS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2014
Tidslinje (8)
-
Njordwyn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.04.2023
Registreringsdato: 08.04.2023 -
Ouranos ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
TRAININGAIR ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022
Blå bog (fortsat)
Arne har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Reel ejer
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.10.2014 - 04.10.2022
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.1985 - 14.05.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor TRAININGAIR ApS kunne offentliggøre et overskud på 379' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Njordwyn ApS kunne offentliggøre et underskud på 644' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.434' DKK (TRAININGAIR ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 644' DKK (Njordwyn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.203' DKK (TRAININGAIR ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -104' DKK (Njordwyn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Arne' netværk er Trine Albers Huusfeldt.