Henrik Smærup Winther
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | T P STALDINDRETNING I/S V/T WINTHER, P SØNDERGÅRD PEDERSEN& HENRIK WINTHER (Ejer) |
Største overskud: | 1.041' DKK T. H. WINTHER INVEST ApS (2022) |
Største underskud: | -367' DKK T. H. WINTHER INVEST ApS (2014) |
Største egenkapital: | 2.445' DKK T. H. WINTHER INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 3.477' DKK T. H. WINTHER INVEST ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Winthergruppen v/Henrik Smærup Winther (14 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1996 ved T P STALDINDRETNING I/S V/T WINTHER, P SØNDERGÅRD PEDERSEN& HENRIK WINTHER i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Peter Søndergaard, Thorkild Gabel Winther at Henrik Smærup Winther stiftede T P STALDINDRETNING I/S V/T WINTHER, P SØNDERGÅRD PEDERSEN& HENRIK WINTHER den dag i februar 1996. Rollen som Ejer og Stifter havde Henrik i 12 år 10 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2008.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
T. H. WINTHER INVEST ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Winthergruppen v/Henrik Smærup Winther
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Sports Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Winther Sport & Fritid A/S
Via Sports Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Sports Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2024 -
Winther Sport & Fritid A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Winther Sport & Fritid A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.02.2024
Tidslinje (12)
-
Winther Sport & Fritid A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
Winther Sport & Fritid A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024 -
Sports Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2002 - 30.06.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.02.1996 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Smærup Winther er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Sports Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem sit holdingselskab Sports Holding ApS har Henrik dermed også andele i Winther Sport & Fritid A/S (100%).
Se også koncerndiagram for Henrik Smærup Winther, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor T. H. WINTHER INVEST ApS landede et overskud på 1.041' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor T. H. WINTHER INVEST ApS landede et underskud på 121' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Thorkild Gabel Winther.