Poul-Erik Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 1975 (49 år) |
Karrieren startede hos: | GBC Group A/S (Direktør) |
Største overskud: | 13.014' DKK HSM INDUSTRI A/S (2018-19) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 36.611' DKK HSM INDUSTRI A/S (2018-19) |
Største gæld: | 68.059' DKK HSM INDUSTRI A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 209 årsværk hos HSM INDUSTRI A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Direktør af GBC Group A/S (32 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor for nu meget længe siden i GBC Group A/S (tidligere GRENAA BIL-CENTER A/S) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Poul-Erik Sørensen i 32 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 7. januar 2008.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.823' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Poul Erik Sørensen Ejendomme
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
GRENAA BIL-CENTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.01.2020
Tidslinje (22)
-
GRENAA BIL-CENTER A/S (Nu: GBC Group A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2020
Registreringsdato: 20.01.2020 -
GRENAA BIL-CENTER A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2020
Registreringsdato: 20.01.2020 -
GRENAA BIL-CENTER AF 2002 A/S (Nu: GRENAA BIL-CENTER A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.01.2020
Registreringsdato: 19.01.2020
Blå bog (fortsat)
Poul-Erik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 49 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.09.1975 - 07.01.2008
Bestyrelsesmedlem
07.01.2008 - 20.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.03.2002 - 07.01.2008
Bestyrelsesmedlem
07.01.2008 - 19.01.2020
Bestyrelsesmedlem
20.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.10.1999 - 07.01.2008
Bestyrelsesmedlem
07.01.2008 - 24.02.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.03.2002 - 20.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul-Erik Sørensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i GRENAA BIL-CENTER A/S (Nu: GBC Group A/S) der præsenterede et overskud på 2.588' DKK.
Poul-Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år fra 2008 til 2020 hos GBC Group A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 8.157' DKK (HSM INDUSTRI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 35.727' DKK (HSM INDUSTRI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 8.205' DKK (GRENAA BIL-CENTER AF 2002 A/S (Nu: GRENAA BIL-CENTER A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Poul-Erik' netværk er Alf Sørensen.