Lars Holst Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 10. mar. 1986 (38 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kontorbeplantningen v/Lars Christensen (Ejer) |
Største overskud: | 5.169' DKK DET GRØNNE HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 6.558' DKK DET GRØNNE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 8.631' DKK KONTORBEPLANTNINGEN ApS (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos KONTORBEPLANTNINGEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kontorbeplantningen v/Lars Christensen (21 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1986 ved Kontorbeplantningen v/Lars Christensen (tidligere KONTORBEPLANTNINGEN) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Holst Christensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Lars i 21 år 3 måneder, før stoppet den 30. juni 2007.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DET GRØNNE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
DET GRØNNE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
KONTORBEPLANTNINGEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
DET GRØNNE HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.10.2018
Registreringsdato: 09.10.2018 -
DET GRØNNE HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2018
Registreringsdato: 02.10.2018
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2005 - 02.01.2024
Reel ejer
27.05.2006 - 02.01.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.06.2006 - 02.10.2018
Ejer
27.06.2006 - Stadig aktiv
Direktør
09.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.03.1986 - 30.06.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DET GRØNNE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.169' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Peter Fromberg Jensen.