John Tommy Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 1990 (34 år) |
Karrieren startede hos: | ApS MATR. NR. 339 C SLAGELSE BYGRUNDE (Direktør) |
Største overskud: | 568' DKK SCSK 5813 ApS (Nu: Sydsjællands Entreprenørforretning ApS) (2017) |
Største underskud: | -256' DKK FRITS SØRENSEN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 1.506' DKK FRITS SØRENSEN A/S (2022) |
Største gæld: | 6.997' DKK SCSK 5813 ApS (Nu: Sydsjællands Entreprenørforretning ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos SCSK 5813 ApS (Nu: Sydsjællands Entreprenørforretning ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FRITS SØRENSEN A/S (25 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1990 ved ApS MATR. NR. 339 C SLAGELSE BYGRUNDE som Direktør. Rollen som Direktør havde John Tommy Christiansen i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 29. oktober 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 13. januar 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Firma John Christiansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FRITS SØRENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.05.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
EUROCON ApS (Nu: N & N Gruppen ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
EUROCON ApS (Nu: N & N Gruppen ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
SCSK 5813 ApS (Nu: Sydsjællands Entreprenørforretning ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.12.2011
Registreringsdato: 30.12.2011
Blå bog (fortsat)
John har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
18.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.11.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
14.09.2006 - 30.06.2019
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.05.1999 - 20.12.2017
Bestyrelsesmedlem
21.05.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,93% -
Direktør
01.01.2007 - 30.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor EUROCON ApS (Nu: N & N Gruppen ApS) fremviste et overskud på 80' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor EUROCON ApS (Nu: N & N Gruppen ApS) fremviste et underskud på 8' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 256' DKK (FRITS SØRENSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.244' DKK (FRITS SØRENSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (EUROCON ApS (Nu: N & N Gruppen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Mette Kimie Frantzen.