Mogens Egeholdt Christensen
Karrieren startede hos: | NEFF TEMPORARY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.217' DKK A/S PSE 13 NR. 1260 (Nu: NEFF A/S) (2020) |
Største underskud: | -2.530.858' DKK VALLØ SAFT A/S (Nu: AGRANA JUICE DENMARK A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 53.902' DKK A/S PSE 13 NR. 1260 (Nu: NEFF A/S) (2023) |
Største gæld: | 13.941.988' DKK VALLØ SAFT A/S (Nu: AGRANA JUICE DENMARK A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos A/S PSE 13 NR. 1260 (Nu: NEFF A/S) (2018) |
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos NEFF TEMPORARY A/S (tidligere NEFF FRUGT A.M.B.A.) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mogens Egeholdt Christensen i 54 år, før stoppet d. 28. juli 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. november 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BIRKELUND FRUGTPLANTAGE V/MOGENS EGEHOLDT CHRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MOGENS CHRISTENSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GIKISA ApS
Via MOGENS CHRISTENSEN ApS
Direktørposter (2)
-
GIKISA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2013 -
MOGENS CHRISTENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.11.2005
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
NEFF HOLDING A/S (Nu: HOLDINGSELSKABET AF 25. APRIL 2014 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.11.2014
Registreringsdato: 21.11.2014 -
A/S PSE 13 NR. 1260 (Nu: NEFF A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2014
Registreringsdato: 10.04.2014 -
VALLØ SAFT A/S (Nu: AGRANA JUICE DENMARK A/S)
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2014
Registreringsdato: 28.02.2014
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 73 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
18.02.2013 - Stadig aktiv
Ejer
18.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via MOGENS CHRISTENSEN ApS -
Ejer og Direktør
23.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.09.2009 - 21.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1989 - 10.04.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor MOGENS CHRISTENSEN ApS kunne fremvise et overskud på 374' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor VALLØ SAFT A/S (Nu: AGRANA JUICE DENMARK A/S) kunne fremvise et underskud på 2.530.858' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Allan Møller.