Otto Lægaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Living Village (Ejer) |
Største overskud: | 115' DKK VESTERVIG BYFORNYELSE ApS (2017) |
Største underskud: | -64' DKK VESTERVIG BYFORNYELSE ApS (2021) |
Største egenkapital: | 644' DKK VESTERVIG BYFORNYELSE ApS (2023) |
Største gæld: | 126' DKK VESTERVIG BYFORNYELSE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Living Village (37 år 8 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1987 i Living Village (tidligere Danmark Direkte Ferie og Feriehus Booking v/Otto Lægaard Jensen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Otto Lægaard Jensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Otto nu besiddet i 37 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor public relations og kommunikation.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Living Village
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
VESTERVIG BYFORNYELSE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2016
Repræsentant (2)
-
TCMA
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 09.03.2024 -
Thy Veteraner
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 29.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
VESTERVIG BYFORNYELSE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.03.2013
Ejendomme (4)
Tidslinje (11)
-
TCMA
Tilknyttet som repræsentantDato: 09.03.2024
Registreringsdato: 09.03.2024 -
Thy Veteraner
Tilknyttet som repræsentantDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023 -
VESTERVIG BYFORNYELSE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2016
Registreringsdato: 15.03.2016
Blå bog (fortsat)
Otto har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 37 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
09.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
29.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1987 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2006 - 03.03.2008
Bestyrelsesmedlem
06.03.2013 - Stadig aktiv
Direktør
15.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.1997 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor VESTERVIG BYFORNYELSE ApS fremviste et overskud på 115' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor VESTERVIG BYFORNYELSE ApS fremviste et underskud på 64' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Otto' netværk er Lars Graves Nørgaard Steffensen.