Jan Mølgaard Toft
Karrieren startede hos: | SØNDERSKOV INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.586' DKK EDC MÆGLERNE NR. NEBEL A/S (Nu: EDC NR. NEBEL A/S) (2020) |
Største underskud: | -3.310' DKK FABRIKATIONS A/S AF 17/4 1973 (Nu: Selskabet af 22/8 2017 ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 7.543' DKK EDC MÆGLERNE NR. NEBEL A/S (Nu: EDC NR. NEBEL A/S) (2020) |
Største gæld: | 5.306' DKK FABRIKATIONS A/S AF 17/4 1973 (Nu: Selskabet af 22/8 2017 ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos EDC MÆGLERNE NR. NEBEL A/S (Nu: EDC NR. NEBEL A/S) (2023) |
Karrieren I Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i SØNDERSKOV INVEST A/S (tidligere SØNDERSKOV TEGLVÆRK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Mølgaard Toft i 77 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 23. juni 1993.
I dag arbejder virksomheden med investeringsselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 125' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FINANSIERINGSSELSKABET AF 20/4 1997. NR. NEBEL ApS
Ejerandel: 100% -
Udlejning af ejendom - Jan Toft
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
FINANSIERINGSSELSKABET AF 20/4 1997. NR. NEBEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.1997
Bestyrelsesposter (1)
-
EDC NR. NEBEL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.12.2002
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
EDC MÆGLERNE NR. NEBEL A/S (Nu: EDC NR. NEBEL A/S)
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2015
Registreringsdato: 20.02.2015 -
EDC FINANS AF 1.1. 2006 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013 -
EDC FINANS AF 1.1. 2006 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2012
Registreringsdato: 01.08.2012
Blå bog (fortsat)
Jan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 108 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.04.1997 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
30.12.2002 - 20.02.2015
Bestyrelsesmedlem
30.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.03.2006 - 01.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
20.04.2004 - 08.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Mølgaard Toft har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i EDC MÆGLERNE NR. NEBEL A/S (Nu: EDC NR. NEBEL A/S) der præsenterede et overskud på 8.586' DKK.
Jan har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 77 år 7 måneder fra 1915 til 1993 hos SØNDERSKOV INVEST A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.101' DKK (EDC MÆGLERNE NR. NEBEL A/S (Nu: EDC NR. NEBEL A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 125' DKK (SØNDERSKOV TEGLVÆRK A/S (Nu: SØNDERSKOV INVEST A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.104' DKK (SØNDERSKOV TEGLVÆRK A/S (Nu: SØNDERSKOV INVEST A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.297' DKK (FINANSIERINGSSELSKABET AF 20/4 1997. NR. NEBEL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Mads Havstrup.