Michael Jacob Weidinger
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1984 (40 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | 2BI. A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Weidinger - CatShop (26 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1984 i 2BI. A/S (tidligere IMR-GRUPPEN, INDUSTRIEL MARKETING REKLAME ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Jacob Weidinger i 14 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. maj 1998.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 5. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Weidinger - CatShop
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
DANSK RACEKATTE KLUB
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 04.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
DANSK RACEKATTE KLUB
Tilknyttet som repræsentantDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023 -
WEIDINGER ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.06.2003
Registreringsdato: 23.06.2003 -
WEIDINGER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.05.2001
Registreringsdato: 15.05.2001
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.05.2001 - 23.06.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.04.1984 - 31.05.1998
Ejerandel: Intet ejerskab