Bjarne Riis
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1993 (30 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BR SOFTWARE V/BJARNE RIIS (Ejer) |
Største overskud: | 62.420' DKK CRAYON A/S (2022) |
Største underskud: | -11.915' DKK CAPASYSTEMS A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 70.120' DKK CRAYON A/S (2022) |
Største gæld: | 490.614' DKK CRAYON A/S (2023) |
Flest årsværk: | 114 årsværk hos CRAYON A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TAMIGO ApS (13 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1993 ved BR SOFTWARE V/BJARNE RIIS i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bjarne Riis der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Bjarne i 8 år 6 måneder, før fratrædelsen den 30. maj 2002.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2002 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. maj 2002.
Bestyrelsesposter (2)
-
CAPASYSTEMS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2016 -
Advania Managed Services A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 15.11.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
CLOUDIO A/S (Nu: Advania Managed Services A/S) (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2022
Registreringsdato: 15.11.2022 -
Crayon Consulting A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2021
Registreringsdato: 17.05.2021 -
CRAYON A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2021
Registreringsdato: 17.05.2021
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.01.2014 - 01.10.2018
Bestyrelsesmedlem
22.01.2017 - 17.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.01.2014 - 01.10.2018
Bestyrelsesmedlem
22.01.2017 - 17.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.11.2006 - 03.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.11.2011 - 25.01.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Riis har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved CRAYON A/S der præsenterede et overskud på 38.562' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved CAPASYSTEMS A/S der præsenterede et underskud på 11.915' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år fra 2006 til 2019 hos TAMIGO ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 55.279' DKK (CRAYON A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 3.112' DKK (CAPASYSTEMS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.334' DKK (CRAYON A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.164' DKK (ELLEKÆR 9 A/S (Nu: Crayon Consulting A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Martin Gudme Søndergaard.