Jan Agerbæk Iversen
Karrieren startede hos: | HUSET AGERBÆK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 1.106' DKK HUSET AGERBÆK A/S (2021) |
Største underskud: | -123' DKK HUSET AGERBÆK A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.034' DKK HUSET AGERBÆK A/S (2022) |
Største gæld: | 3.016' DKK HUSET AGERBÆK A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos HUSET AGERBÆK A/S (2022) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for flere år siden ved HUSET AGERBÆK A/S (tidligere TØJEKSPERTEN AGERBÆK A/S. BRØNDERSLEV) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Jan Agerbæk Iversen i 65 år 1 måned, før stoppet den 29. januar 2020.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor tøjforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 273' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EJENDOMSUDLEJER JAN AGERBÆK IVERSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JAI HOLDING BRØNDERSLEV ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
JAI HOLDING BRØNDERSLEV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
Profil ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
TØJEKSPERTEN AGERBÆK A/S. BRØNDERSLEV (Nu: HUSET AGERBÆK A/S)
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2020
Registreringsdato: 29.01.2020 -
STØJ BRØNDERSLEV ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.01.2020
Registreringsdato: 29.01.2020
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 69 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.12.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
18.08.2015 - 15.01.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.05.2012 - 29.01.2020
Reel ejer
01.09.2014 - 01.01.2020
Ejerandel: 51% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.12.1954 - 29.01.2020
Reel ejer
15.12.2009 - 01.01.2020
Ejerandel: 100%
Jan Agerbæk Iversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JAI HOLDING BRØNDERSLEV ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.244' DKK. Gennem holdingselskabet JAI HOLDING BRØNDERSLEV ApS har Jan derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Jan Agerbæk Iversen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor HUSET AGERBÆK A/S kunne fremvise et overskud på 863' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor HUSET AGERBÆK A/S kunne fremvise et underskud på 123' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 273' DKK (HUSET AGERBÆK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.847' DKK (HUSET AGERBÆK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.244' DKK (JAI HOLDING BRØNDERSLEV A/S (Nu: JAI HOLDING BRØNDERSLEV ApS)).