Birte Clausen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1986 (38 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLAGTER TORBEN LAGERBON/BIRTE CLAUSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af SLAGTER TORBEN LAGERBON/BIRTE CLAUSEN (15 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1986 ved SLAGTER TORBEN LAGERBON/BIRTE CLAUSEN i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Torben Wollesen Lagerbon at Birte Clausen stiftede SLAGTER TORBEN LAGERBON/BIRTE CLAUSEN den dag i januar 1986. Rollen som Ejer og Stifter bestred Birte i 15 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2001.
Virksomheden opererede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2001.
Repræsentant (2)
-
Interssentskabet Rødegårdsvej 80- 82
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.05.2022 -
Østfyns Borgerklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.09.2021
Tidslinje (6)
-
Interssentskabet Rødegårdsvej 80- 82
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.05.2022
Registreringsdato: 11.05.2022 -
Østfyns Borgerklub
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.09.2021
Registreringsdato: 03.09.2021 -
B.Clausen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2006
Registreringsdato: 31.12.2006
Blå bog (fortsat)
Birte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
03.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2002 - 31.12.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.1986 - 31.12.2001
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager