Susanne Jacobsen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 1988 - 30. jun. 2004 |
Karrieren startede hos: | MENSENDIECKGYMNASTIK/SUSANNE JACOBSEN (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af MENSENDIECKGYMNASTIK/SUSANNE JACOBSEN (36 år 8 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1988 i MENSENDIECKGYMNASTIK/SUSANNE JACOBSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Susanne Jacobsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Susanne nu besiddet i 36 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor kiropraktorer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MENSENDIECKGYMNASTIK/SUSANNE JACOBSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (3)
Tidslinje (3)
-
Center Vin & Spiritus v/Michael Svendsen, Bo Sørensen &Susanne Jacobsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2004
Registreringsdato: 30.06.2004 -
Center Vin & Spiritus v/Michael Svendsen, Bo Sørensen &Susanne Jacobsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.03.2004
Registreringsdato: 15.03.2004 -
MENSENDIECKGYMNASTIK/SUSANNE JACOBSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1988
Registreringsdato: 01.01.1988
Blå bog (fortsat)
Susanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.03.2004 - 30.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager