Bent Schmidt Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Moulds4paper v/Bent Schmidt Nielsen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Moulds4paper v/Bent Schmidt Nielsen (38 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1986 hos Moulds4paper v/Bent Schmidt Nielsen (tidligere Bent Schmidt Nielsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Bent Schmidt Nielsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Bent nu besiddet i 38 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor prepress- og premedia-arbejde.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Moulds4paper v/Bent Schmidt Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
CAFELLINI ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.1992
Registreringsdato: 03.04.1992 -
CAFELLINI ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.1991
Registreringsdato: 08.05.1991 -
Bent Schmidt Nielsen (Nu: Moulds4paper v/Bent Schmidt Nielsen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1986
Registreringsdato: 01.01.1986
Blå bog (fortsat)
Bent har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.05.1991 - 03.04.1992
Ejerandel: Intet ejerskab