Gunnar Meelby
Karrieren startede hos: | NB-ENGROS. ISENKRAM A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.542' DKK INDKØBSFORENINGEN NB - KOP & KANDE A.M.B.A. (Nu: GROUP NORDIC A.M.B.A.) (2017) |
Største underskud: | -8.480' DKK H.W. HJØRNET ApS (Nu: Egebjerg Invest ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 51.108' DKK INDKØBSFORENINGEN NB - KOP & KANDE A.M.B.A. (Nu: GROUP NORDIC A.M.B.A.) (2017) |
Største gæld: | 438.649' DKK INDKØBSFORENINGEN NB - KOP & KANDE A.M.B.A. (Nu: GROUP NORDIC A.M.B.A.) (2016) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos H.W. LYNGBY A/S (2022-23) |
Det hele startede for alvor for flere år siden ved NB-ENGROS. ISENKRAM A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Gunnar Meelby i 31 år 1 måned, før stoppet den 5. maj 1993.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med andre husholdningsartikler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. februar 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
UGLEGÅRDEN V/GUNNAR MEELBY
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
UGLEGÅRDEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
H.W. LYNGBY A/S
Via UGLEGÅRDEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
UGLEGÅRDEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2008
Bestyrelsesposter (2)
-
H.W. LYNGBY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.09.1992 -
MISO LAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (39)
-
H.W. LAMPELAND ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.12.2018
Registreringsdato: 27.12.2018 -
H.W. LAMPELAND ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.12.2018
Registreringsdato: 27.12.2018 -
MM Invest 2018 ApS (Nu: MISO LAB ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2018
Registreringsdato: 02.01.2018
Blå bog (fortsat)
Gunnar har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 62 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
16.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.1992 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
02.01.2018 - 21.03.2024
Bestyrelsesmedlem
02.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.05.1987 - 27.12.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.09.1992 - 25.02.2017
Bestyrelsesmedlem
04.09.1992 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Gunnar Meelby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UGLEGÅRDEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.718' DKK. Igennem holdingselskabet UGLEGÅRDEN HOLDING ApS har Gunnar derfor også ejerandele i H.W. LYNGBY A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Gunnar Meelby, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Gunnar Meelby har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem ved H.W. LYNGBY A/S der præsenterede et overskud på 2.233' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved H.W. LYNGBY A/S der præsenterede et underskud på 514' DKK.
Gunnar har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 32 år fra 1992 til i dag hos H.W. LYNGBY A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 856' DKK (VICH 4507 A/S (Nu: hw-homeware ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.440' DKK (H.W. HJØRNET ApS (Nu: Egebjerg Invest ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 13.718' DKK (UGLEGÅRDEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 47' DKK (MM Invest 2018 ApS (Nu: MISO LAB ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Gunnar' netværk er Martin Tage Boysen Meelby.