Helle Molter
Karrieren startede hos: | NOTTELMANNS AUTOHANDEL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.644' DKK NOTTELMANNS AUTOHANDEL ApS (2021-22) |
Største underskud: | -92' DKK KLINTEVEJ 3 HADERSLEV ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 58.522' DKK SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HADERSLEV ApS (2022-23) |
Største gæld: | 31.821' DKK NOTTELMANNS AUTOHANDEL ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos NOTTELMANNS AUTOHANDEL ApS (2022-23) |
Erhvervskarrieren startede for nu meget længe siden i NOTTELMANNS AUTOHANDEL ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Helle Molter nu bestreddet i 53 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 3.789' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HADERSLEV ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
SØNDERJYSK LEASING ApS
Via SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HADERSLEV ApS -
NOTTELMANNS AUTOHANDEL ApS
Via SØNDERJYSK LEASING ApS -
KLINTEVEJ 1 HADERSLEV ApS
Via SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HADERSLEV ApS -
KLINTEVEJ 3 HADERSLEV ApS
Via SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HADERSLEV ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
NOTTELMANNS AUTOHANDEL ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.1971 -
SØNDERJYSK LEASING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.1974
Tidslinje (9)
-
SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HADERSLEV ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2017
Registreringsdato: 01.06.2017 -
SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HADERSLEV ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2017
Registreringsdato: 31.05.2017 -
NOTTELMANN'S FACTORING ApS (Nu: CENTRUM BILER HADERSLEV ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2016
Registreringsdato: 28.11.2016
Blå bog (fortsat)
Helle har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15% -
Reel ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Bestyrelsesmedlem
24.09.1974 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Bestyrelsesmedlem
16.08.1971 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,9% -
Ejer
13.02.2012 - 31.05.2017
Ejer
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor SYDJYSK FINANSIERINGSSELSKAB AF 30/11 1979 HADERSLEV ApS kunne fremvise et overskud på 4.711' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Preben Erik Nottelmann.